KRS 0000216902
NIP6792821039
REGON35687378400000
NazwaBUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUMA FACTORY
Data rejestracji 10 wrz 2004 (20 lat temu) 10 wrz 2004
Data usunięcia 08 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WADOWICKA, 6WEJŚCIE11, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792821039
data rejestracji 21 wrz 2004
status Czynny
37102028920000590204846632
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
61102028920000590205274552
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
74102028920000580205049327
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
86102028920000520205597358
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
90102028920000550205499266
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #268 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH #2710Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA #273 POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #72 INFORMATYKA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #744 REKLAMA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTUŁUKASZ PIOTR ZIOB
Beneficjent
MIROSŁAW WOJCIECH BAJDA
Beneficjent
DARIUSZ PRZEMYSŁAW BARAN
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF RYSZARD KUC
Członek Organu Nadzoru
2010-09-29
2013-01-08
JAKUB MICHAŁ SŁUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-29
2011-01-04
PIOTR MIKOŁAJ MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-29
2011-05-31
TOMASZ BARTŁOMIEJ KARWATKA
Członek Organu Nadzoru
2011-01-04
2012-04-24
KONRAD MICHAŁ DZIEWOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-31
2013-01-08
KRZYSZTOF MARIAN OLSZA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-24
2013-01-08
Wspólnik
2004-09-10
2011-05-31
29.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.450.000 ZŁOTYCH
35075803600000
MAŁGORZATA MARIA MICHALSKA
Wspólnik
2004-09-10
2004-11-30
1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2011-05-31
2012-04-24
30.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁ
35080960900000
Wspólnik
2012-04-24
2013-01-08
29.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.499.950 ZŁ
35080960900000
RUDOLF TRACIAK
Prokurent
2010-09-29
2013-01-08
PROKURA ODDZIELNA
ŁUKASZ PIOTR ZIOB
Beneficjent
POPRZEZ SPÓŁKĘ BLUE SKY CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MIROSŁAW WOJCIECH BAJDA
Beneficjent
POPRZEZ SPÓŁKĘ WISECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
WOJCIECH JANUSZ WIECZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-16
2013-01-08
GRZEGORZ DONISŁAW KMIECIK
PREZES ZARZĄDU
2010-12-30
2013-01-08
AGNIESZKA MAGDALENA LASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-10
2004-11-16
KONRAD MICHAŁ DZIEWOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-16
2005-01-10
WOJCIECH MICHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DS. ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO
2004-11-16
2006-11-28
EWA MAŁGORZATA LASKA FILIPIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-01-10
2005-12-19
EWA MAŁGORZATA LASKA FILIPIAK
CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2005-12-19
2006-07-28
JAN JACEK GODŁOWSKI
PREZES
2005-12-19
2007-01-31
GRZEGORZ PIOTR GUZIK
CZŁONEK ZARZĄDU DS. PRODUKCYJNYCH
2006-11-28
2007-07-25
KRZYSZTOF RYSZARD KUC
PREZES ZARZĄDU
2007-01-31
2007-07-25
2004-09-10
2005-03-11
WADOWICKA, 8W, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie