KRS 0000590715
NIP5223047946
REGON36320741200000
NazwaLAYOPI GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLAYOPI GAMES
Data rejestracji 10 gru 2015 (9 lat temu) 10 gru 2015
Data usunięcia 10 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC IRENEUSZA GUGULSKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223047946
data rejestracji 29 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPAWEŁ LESZEK LEŚNIAK
Beneficjent
DARIUSZ PRZEMYSŁAW BARAN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PAWEŁ LESZEK LEŚNIAK
Wspólnik
2015-12-10
2019-06-10
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-11-06
2019-06-10
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH
38114771300000
Wspólnik
2018-11-06
2019-06-10
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH
36601468800000
PAWEŁ LESZEK LEŚNIAK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁOTYCH. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH, W TYM PRZY UDZIELANIU WSZELKICH PEŁNOMOCNICTW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
PAWEŁ LESZEK LEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-10
2019-06-10
ŁUKASZ PIOTR ZIOB
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-06
2019-06-10
2015-12-10
2016-03-23
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 29, WARSZAWA, 00-508, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-23
2018-10-17
UL. KONSTRUKTORSKA, 12, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie