KRS 0000268404
NIP6792915906
REGON12036601800000
NazwaFUNDACJA BUMA IM. JACKA I PIOTRA MICHALSKICH
Krótka nazwaBUMA IM. JACKA I PIOTRA MICHALSKICH
Data rejestracji 24 lis 2006 (18 lat temu) 24 lis 2006
Forma prawnaFUNDACJA
Adres WADOWICKA, 6, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 6792915906
data rejestracji 22 lis 2022
status Czynny
03102028920000500206004701
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
59102028920000500205592995
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
94102028920000550205593381
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
MARIOLA PLISZKA
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA MARTA MICHALSKA
Beneficjent
AGNIESZKA MAGDALENA ZAWADZKA
Prokurent
2011-07-05
2014-02-21
PROKURA ODDZIELNA
TADEUSZ HUK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-24
2007-05-29
MAŁGORZATA MARIA MICHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-24
2014-02-21
LUCYNA DANUTA MICHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-24
2014-02-21
PAULINA JULIA REMI MICHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-29
2014-02-21
WOJCIECH MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
2014-02-21
ANNA GRUDZIŃSKA HUK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-13
2014-02-21
PIOTR MIKOŁAJ MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-24
2011-12-13
JACEK MARIA MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-24
2009-11-24
MAŁGORZATA MARTA MICHALSKA
Beneficjent
PANI MAŁGORZATA MICHALSKA OD 2011 R. PEŁNI W FUNDACJI FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO RADY FUNDATORÓW. ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI STATUTU FUNDACJI, DO KOMPETENCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY FUNDATORÓW NALEŻY POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY FUNDACJI, UDZIELENIE ABSOLUTORIUM POSZCZEGÓLNYM JEJ CZŁONKOM, PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDMIOCIE ZMIANY STATUTU FUNDACJI ORAZ PODEJMOWANIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU LUB LIKWIDACJI FUNDACJI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU FUNDACJI. 6. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI.
KONRAD MICHAŁ DZIEWOŃSKI
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2006-11-24
2006-12-28
JAN JACEK GODŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2006-12-28
2007-05-29
ANNA MARIA GRUDZIŃSKA HUK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2007-05-29
2010-02-15
EWA MARIKA OLECHOWSKA
PREZES
2010-02-15
2014-02-21
2006-11-24
2014-02-21
FUNDACJA
2006-11-24
2011-12-13
FUNDACJA DOM KRAKOWSKI
2011-12-13
2014-02-21
FUNDACJA BUMA IM. JACKA I PIOTRA MICHALSKICH
2006-11-24
2014-02-21
WADOWICKA, 6, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie