KRS 0000178939
NIP7960069796
REGON00081992900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH "INWESTPROJEKT" W RADOMIU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH "INWESTPROJEKT" W RADOMIU
Data rejestracji 07 lis 2003 (21 lat temu) 07 lis 2003
Data usunięcia 20 mar 2023 20 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CZACHOWSKIEGO, 34, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7960069796
data rejestracji 01 sty 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI
Beneficjent
MAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI
reprezentant
MAGDALENA MARIA RADOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-07
2008-09-01
BOGDAN STANISŁAW REGULSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-07
2017-10-25
RYSZARD TADEUSZ RUSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-07
2011-09-09
ZENON ZDZISŁAW KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-01
2014-10-08
TADEUSZ FRANCISZEK KRZEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-01
2013-10-15
MAŁGORZATA BOGUMIŁA STANDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-01
2017-10-25
KAZIMIERZ GRZEGORZ WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-01
2016-01-07
TOMASZ ZAWADZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-01
2023-03-20
MAREK TOMASZ PLEWA
Członek Organu Nadzoru
2011-09-09
2014-10-08
WALDEMAR PAWEŁ GOŁDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-07
2008-09-01
MAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI
Likwidator
2020-05-14
2023-03-20
MAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/
LECH KAZIMIERZ JONASIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-07
2020-02-24
LIDIA ZOFIA KACZYNA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-11-07
2012-02-02
MARIA LUCYNA WARCHOŁ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-11-07
2013-03-18
FRANCISZEK JÓZEF SKAŁECKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH
2012-02-02
2020-02-24
ANNA MARIA ŁUGOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS.EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
2013-03-18
2020-02-24
ANDRZEJ WALDEMAR WIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-02-24
2020-05-14
2003-11-07
2020-05-14
SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH "INWESTPROJEKT" W RADOMIU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie