KRS 0000454292
NIP5060111941
REGON06151388700000
NazwaENERGETYKA SŁONECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGETYKA SŁONECZNA
Data rejestracji 05 kwi 2013 (11 lat temu) 05 kwi 2013
Data usunięcia 10 mar 2023 10 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 15 PUŁKU PIECHOTY WILKÓW, 3, DĘBLIN, 08-530, DĘBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 316600,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ENERGETYKA.SLONECZNA@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 5060111941
data rejestracji 05 lut 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI
Beneficjent
MAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2013-04-05
2015-10-26
80 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
43231132300000
Wspólnik
2013-04-05
2023-03-10
6.332 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 316.600,00 ZŁ
67196602000000
ANDRZEJ WAWRZYNIEC BANAŚ
Członek Organu Nadzoru
2013-04-05
2015-10-26
BOLESŁAW NITEK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-26
2018-08-24
MAREK DARIUSZ MIKUSEK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-05
2018-08-24
SYLWESTER EDMUND WINIARSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-05
2018-08-24
MAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI
Likwidator
2018-11-30
2023-03-10
MAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ MIROSŁAW FRĄCEK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-05
2018-11-30
2013-04-05
2018-11-30
ENERGETYKA SŁONECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Km 122/18
2022-10-11
2023-02-25
35734.54 PLN
VI Nc-e 206676/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Agnieszka Białota Kancelaria Komornicza nr I w Dęblinie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie