KRS 0000150669
NIP9482290448
REGON67292321800000
NazwaSTOWARZYSZENIE RADOMIANIE RAZEM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRADOMIANIE RAZEM
Data rejestracji 24 lut 2003 (22 lata temu) 24 lut 2003
Data usunięcia 26 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PADEREWSKIEGO, 23, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#72 INFORMATYKA #80 EDUKACJA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄKAZIMIERZ GRZEGORZ WOŹNIAK
Likwidator
2022-03-23
2023-04-26
KAZIMIERZ STANISŁAW IWANIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2009-11-30
LONGIN MARIAN PIETRASIK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2009-11-30
STANISŁAW MARIAN GRZYB
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2009-11-30
HENRYK PIECZĄTKA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-30
2023-04-26
KAZIMIERZ WINIARSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-30
2023-04-26
BARBARA ĆWIK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2023-04-26
KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2009-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSTOWARZYSZENIE REPREZENTUJĄ NA ZEWNĄTRZ PRZEWODNICZĄCY RADY ORAZ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES I DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. WŁADNYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZĄŃ MAJATKOWYCH SĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ANDRZEJ MARIAN SIKORA
PREZES
2003-02-24
2009-11-30
ZBIGNIEW STANISŁAW DĄBROWSKI
WICEPREZES
2003-02-24
2022-03-23
TADEUSZ SOCHA
SKARBNIK
2003-02-24
2009-11-30
EDYTA MARIA SOBCZAK
SEKRETARZ
2003-02-24
2009-11-30
GUSTAW JAN NAJDUCHOWSKI
CZŁONEK
2003-02-24
2009-11-30
KAZIMIERZ GRZEGORZ WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-30
2022-03-23
ZDZISŁAW KRZYSZTOF WILCZAK
SKARBNIK
2009-11-30
2022-03-23
JAN STANISŁAW GIBAŁA
SEKRETARZ
2009-11-30
2022-03-23
TADEUSZ JAROSŁAW FOGIEL
CZŁONEK
2009-11-30
2022-03-23
2003-02-24
2022-03-23
STOWARZYSZENIE RADOMIANIE RAZEM
2003-02-24
2009-11-30
STRZELECKA, 30, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie