KRS 0000150165
REGON67074469300000
NazwaFUNDACJA "SAPERE AUDE" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAPERE AUDE
Data rejestracji 10 lut 2003 (22 lata temu) 10 lut 2003
Data usunięcia 26 mar 2012 26 mar 2012
Forma prawnaFUNDACJA
Adres KILIŃSKIEGO, 25, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMAREK JAN GOLKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2012-03-26
JERZY WOJCIECH ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2012-03-26
JERZY HENRYK NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2012-03-26
ANDRZEJ MARIAN WOJTYNA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2012-03-26
MAREK ZIOMKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2012-03-26
ANDRZEJ MARIAN SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2012-03-26
KAROL FERDYNAND SEMIK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2012-03-26
JERZY HUBERT DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2012-03-26
PRZEMYSŁAW JERZY MURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2012-03-26
EWA ZOFIA SERAFIN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-10
2012-03-26
JUSTYNA SZTYBER
Likwidator
2011-12-20
2012-03-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOCZEŚNIE. UMOWY, PEŁNOMOCNICTWA ORAZ WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI Z KTÓRYMI WIĄŻĄ SIE ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE LUB ZMIANY W MAJĄTKU FUNDACJI, WYMAGAJĄ DLA UZYSKANIA WAŻNOŚCI ZŁOŻENIA PODPISU PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ PREZYDENTA LUB WICEPREZYDENTA RADY FUNDACJI.
JERZY WOJCIECH ADAMCZYK
PREZES
2003-02-10
2011-12-20
EWA ZOFIA SERAFIN
WICEPREZES
2003-02-10
2011-12-20
PRZEMYSŁAW JERZY MURAWSKI
CZŁONEK
2003-02-10
2011-12-20
2003-02-10
2011-12-20
FUNDACJA "SAPERE AUDE"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie