KRS 0000162475
NIP6650001823
REGON00078618200000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA
Data rejestracji 23 cze 2003 (21 lat temu) 23 cze 2003
Data usunięcia 25 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POZNAŃSKA, 72, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6650001823
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETADEUSZ ALEKSANDER WOJDYŃSKI
Pełnomocnik
2018-11-13
2020-11-25
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. PEŁNOMOCNIK SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
KRYSTYNA WIDERA
Pełnomocnik
2014-08-08
2018-11-13
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, Z PRAWEM DO USTANAWIANIA WSZELKIEGO RODZAJU ZABEZPIECZEŃ SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (W TYM DO PODPISYWANIA WEKSLI, USTANAWIANIA HIPOTEK I PODDAWANIA SPÓŁDZIELNI EGZEKUCJI W TRYBIE ART. 777 § 1 PKT 4 I 5 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO). PEŁNOMOCNIK ZGODNIE Z § 42 PKT 3 STATUTU SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
JAROSŁAW SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-08-08
2018-11-13
MARIAN ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-11-13
2020-11-25
JÓZEF ŚLIWCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2006-10-13
GRZEGORZ WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2006-10-13
KAZIMIERZ STASZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2006-10-13
RYSZARD JAN SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2010-06-30
JANUSZ ROSZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2006-10-13
WIESŁAW SMOLARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2006-10-13
KRZYSZTOF MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2006-10-13
KRZYSZTOF TADEUSZ MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2018-11-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ SWOIMI PODPISAMI POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
TERESA PIGUŁA
WICEPREZES
2003-06-23
2006-10-13
WIESŁAW WOJCIECH MAJCHRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA
2006-12-14
2018-11-13
CZESŁAW CIEŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2018-11-13
2020-11-25
TADEUSZ MALCZYK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2018-11-13
2020-11-25
TADEUSZ WOJDYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-23
2018-11-13
2003-06-23
2020-11-25
SPÓŁDZIELNIA
2003-06-23
2020-11-25
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
2003-06-23
2020-11-25
POZNAŃSKA, 72, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
2015-09-25
2020-11-25
1051Z - PROWADZI DZIAŁALNOŚC PRODUKCYJNĄ I PRZETWÓRCZĄ
2015-09-25
2020-11-25
0162Z - ZAPEWNIA SKUP OD SWOICH CZŁONKÓW KAŻDEJ ILOŚCI MLEKA ODPOWIADAJĄCEGO WYMOGOM POLSKIEJ NORMY
2015-09-25
2020-11-25
4611Z - PROWADZI ZAOPATRZENIE DOSTAWCÓW W PASZE I ŚRODKI DO PRODUKCJI I DOSTAW MLEKA
2015-09-25
2020-11-25
4633Z - PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OBROTU MLEKIEM I JEGO PRZETWORAMI
2015-09-25
2020-11-25
9609Z - PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNĄ DLA PRACOWNIKÓW
2015-09-25
2020-11-25
4520Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI
2015-09-25
2020-11-25
4729Z - DZIAŁALNOŚC HANDLOWA, DETALICZNA TOWARÓW SPOŻYWCZYCH
2015-09-25
2020-11-25
4941Z - USŁUGI TRANSPORTOWE
2015-09-25
2020-11-25
8559B - PROWADZI INSTRUKTAŻ MAJĄCY NA CELU PODNOSZENIE WIEDZY ROLNIKÓW W ZAKRESIE OTRZYMYWANIA MLEKA WYSOKIEJ JAKOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie