KRS 0000232732
NIP7532255997
REGON16001835500000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW NASION ROŚLIN OLEISTYCH "OL-STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW NASION ROŚLIN OLEISTYCH "OL-STAR"
Data rejestracji 19 kwi 2005 (19 lat temu) 19 kwi 2005
Data usunięcia 14 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 9, RATNOWICE, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0111A UPRAWA ZBÓŻJULIAN ANTONI KOT
Likwidator
2010-12-08
2013-02-14
JULIAN KOT
Członek Organu Nadzoru
2005-04-19
2006-01-10
WIESŁAW JARMOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-19
2013-02-14
JAN PODPORA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-10
2013-02-14
KAZIMIERZ WARMUZ
Członek Organu Nadzoru
2005-04-19
2013-02-14
JERZY CZAPKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-19
2013-02-14
ELŻBIETA PIEKUŚ
Członek Organu Nadzoru
2005-04-19
2013-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
JÓZEF STĘPKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-19
2006-01-10
JULIAN KOT
PREZES
2006-01-10
2010-12-08
2005-04-19
2010-12-08
GRUPA PRODUCENTÓW NASION ROŚLIN OLEISTYCH "OL-STAR" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-19
2006-01-10
GRUNWALDZKA, 6, OTMUCHÓW, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie