KRS 0000219099
NIP6220005824
REGON00110386000000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRASZEWICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRASZEWICACH
Data rejestracji 08 paź 2004 (20 lat temu) 08 paź 2004
Data usunięcia 01 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WIELUŃSKA, KRASZEWICE, 63-522, KRASZEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6220005824
data rejestracji 07 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWREGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI W KALISZU
Likwidator
2019-03-14
2020-09-01
250444654
PIOTR MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-08
2014-07-24
RYSZARD PŁÓCIENNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-08
2006-09-27
RYSZARD KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-08
2018-05-15
ANDRZEJ FRAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-08
2010-07-23
JÓZEF ADAMUS
Członek Organu Nadzoru
2004-10-08
2020-09-01
STANISŁAW GRZESIEK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-08
2006-09-27
STANISŁAWA CUPRYCH
Członek Organu Nadzoru
2004-10-08
2014-07-24
ADAM KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-08
2010-07-23
JERZY KAZIMIERZ ILSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-08
2020-09-01
JAN SZLACHTA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-08
2006-09-27
STANISŁAWA CUPRYCH
Pełnomocnik
2014-09-04
2019-03-14
OBOK PREZESA ZARZĄDU PEŁNOMOCNIK UMOCOWANY JEST DO PODPISYWANIA UMÓW PRZEZ SPÓŁDZIELNIE ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU OBOK PREZESA ZARZĄDU ZGODNIE ZE STATUTEM SPÓŁDZIELNI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK.
ZYGMUNT ŁUSZCZEK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-08
2014-07-31
MARIANNA PYRGIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-08
2006-09-27
JAN ANDRZEJ KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-20
2014-07-31
GRAŻYNA KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-07-31
2019-03-14
2004-10-08
2019-03-14
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRASZEWICACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie