KRS 0000195683
REGON00110050200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI W KUŹNICY GRABOWSKIEJ
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W KUŹNICY GRABOWSKIEJ
Data rejestracji 18 lut 2004 (21 lat temu) 18 lut 2004
Data usunięcia 02 sie 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KUŹNICA GRABOWSKA, 63-522, KRASZEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #1533 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMARIANNA ELŻBIETA LESZCZYŃSKA
Likwidator
2004-08-17
2005-08-02
KAZIMIERZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-08-02
EDWARD GABRYŚ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-08-02
MIECZYSŁAW ZYGMUNT PIASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-08-02
STANISŁAW GROBELNY
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-08-02
JÓZEF GABRYŚ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-08-02
TADEUSZ KONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-08-02
ROMAN DZIĘCIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiPREZES KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI
MARIAN KIEŁBASA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2004-08-17
STANISŁAW ZAŁOMSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2004-08-17
RYSZARD LEON PŁÓCIENNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2004-08-17
2004-02-18
2004-08-17
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KUŹNICY GRABOWSKIEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie