KRS 0000045971
NIP6440514781
REGON00043790300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "JOGSER"
Krótka nazwaMLECZARSKA "JOGSER"
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 23 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 138, SOSNOWIEC, 41-208, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWWŁADYSŁAW KOKOSZA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-09-09
KAZIMIERZ KAMIONKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-09-09
ZBIGNIEW CIEPLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-09-09
JANUSZ WALUGA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-09-09
JAN GUSTAW SOBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-09-09
STANISŁAWA SZAR
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-09-09
LUCJAN NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-09-09
JERZY PASAMONIK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-09-09
STANISŁAW RUP
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-09-09
KRYSTIAN JAN WALLOSCHEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2006-06-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ SWOIMI PODPISAMI POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
KRYSTYNA WIDERA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2012-02-23
JACEK GRZEGORZ KOWINA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-10-11
2012-02-23
TERESA CHALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2006-02-28
NINA EWA BĘBEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-28
2012-02-23
2001-10-11
2012-02-23
SPÓŁDZIELNIA
2001-10-11
2012-02-23
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "JOGSER"
2001-10-11
2012-02-23
WOJSKA POLSKIEGO, 138, SOSNOWIEC, 41-208, SOSNOWIEC, POLSKA
2001-10-11
2012-02-23
5133Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
2010-06-14
2012-02-23
1051Z - PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie