KRS 0000109906
NIP8510306972
REGON00005174700000
NazwaDROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDROBIMEX
Data rejestracji 09 maj 2002 (22 lata temu) 09 maj 2002
Data usunięcia 02 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KNIEWSKA, 6, SZCZECIN, 70-846, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56724000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8510306972
data rejestracji 30 paź 2003
status Czynny
16175010770000000022442635
BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4
al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA
19175010770000000026787793
BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4
al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA
23114011370000279667001003
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
26175010770000000026847807
BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4
al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA
27203000451110000002509300
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
38175010770000000022442627
BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4
al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA
45160014621083133100000009
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
66175010770000000022442608
BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4
al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA
69175010770000000022442554
BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4
al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA
77114011370000279667001001
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #1513 PRODUKCJA WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2872 PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTDARIUSZ ZBIGNIEW SZULC
Beneficjent
FRANZ GEORG STÜLB
Beneficjent
1966-06-08
DARIUSZ ZBIGNIEW SZULC
zgłaszający - członek zarządu
FRANZ GEORG STÜLB
zgłaszający - członek zarządu
1966-06-08
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2002-05-09
2003-06-24
61054 (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3052700 TRZY MILIONY PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE SIEDEMSET) ZŁOTYCH
PAUL WESJOHANN & CO. GMBH II
Wspólnik
2002-05-09
2009-11-02
562 267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28 113 350,00 ZŁ.
LOHMANN & CO. AG
Wspólnik
2002-05-09
2009-11-02
560.502 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.025.100,00 ZŁ.
HEINRICH DROEGE
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2009-11-02
PIOTR TEODOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2009-11-02
BRONISŁAW ZIEMIANIN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2009-11-02
EWA TOMASZEWSKA PLECAN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2004-12-24
PAUL HEINZ WESJOHANN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2009-11-02
BERNHARD SCHLEUTER
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2003-06-24
HANNA WĘGLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2003-06-24
EDWARD OSTROWSKI
Prokurent
2002-05-09
2004-03-10
PROKURA ŁĄCZNA
EDWARD GĘŚLOWSKI
Prokurent
2003-12-19
2004-07-22
PROKURA ŁĄCZNA
GABRIEL JÓZEF POBŁOCKI
Prokurent
2004-09-03
2009-11-02
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BODO JAN ENGLING
PREZES ZARZĄDU
2002-05-09
2007-08-01
STANISŁAW AMERNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-09
2002-07-04
PETER HEINRICH SURRAY
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-19
2004-07-22
WALDEMAR GERHARD PALT
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-10
2007-12-07
MACIEJ TOMASZ WOLNY
PREZES ZARZĄDU
2007-08-01
2009-02-11
DARIUSZ ZBIGNIEW SZULC
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-01
2009-11-02
KLAUS ROPPEL
PREZES ZARZĄDU
2009-02-11
2009-11-02
1952-08-13
2002-05-09
2003-06-24
DROBIMEX-HEINTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-09
2003-09-03
KNIEWSKA, 6, SZCZECIN, 70-846, SZCZECIN, POLSKA
2003-09-03
2007-05-02
KNIEWSKA, 6/10, SZCZECIN, 70-846, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie