KRS 0000890067
NIP6793214092
REGON38844789000000
NazwaBUMA DEVELOPMENT 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUMA DEVELOPMENT 22
Data rejestracji 19 mar 2021 (4 lata temu) 19 mar 2021
Data usunięcia 28 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WADOWICKA, 3A, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2005000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAJAROSŁAW TOMASZ SZANAJCA
Beneficjent
ANNA MAŁGORZATA SKUBIS-SOBAŃSKA
Beneficjent
MARCIN ROBERT RAMS
Beneficjent
MARCIN ROBERT RAMS
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA MAGDALENA ZAWADZKA
Beneficjent
ANNA MAŁGORZATA SKUBIS-SOBAŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
GIOVANNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2021-03-19
2022-05-12
20.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.005.000 ZŁ
121225828
Wspólnik
2022-05-12
2023-04-28
20.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.005.000 ZŁ
01221248300000
JAROSŁAW TOMASZ SZANAJCA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU BUMA DEVELOPMENT 22 SP. Z O.O.
ANNA MAŁGORZATA SKUBIS-SOBAŃSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU BUMA DEVELOPMENT 22 SP. Z O.O.
MARCIN ROBERT RAMS
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU BUMA DEVELOPMENT 22 SP. Z O.O.
AGNIESZKA MAGDALENA ZAWADZKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU BUMA DEVELOPMENT 22 SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
GRZEGORZ PAWEŁ DWORECKI
PREZES ZARZĄDU
2021-03-19
2022-05-12
GRZEGORZ PAWEŁ DWORECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-12
2022-08-25
BARTŁOMIEJ MACIEJ RAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-27
2022-05-12
MARCIN ROBERT RAMS
PREZES ZARZĄDU
2022-05-12
2023-04-28
JAROSŁAW TOMASZ SZANAJCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-12
2023-04-28
ANNA MAŁGORZATA SKUBIS SOBAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-12
2023-04-28
AGNIESZKA MAGDALENA ZAWADZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-08-25
2023-04-28
2021-03-19
2021-12-02
UL. WADOWICKA, 6 WEJ. 11, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie