KRS 0000868548
NIP5213912414
REGON38751781000000
NazwaWSS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWSS PARTNERS
Data rejestracji 10 lis 2020 (4 lata temu) 10 lis 2020
Data usunięcia 10 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOŻYNKOWA, 8, WARSZAWA, 02-602, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.MARCIN BOLESŁAW WOJNIAK
Beneficjent
MARCIN BOLESŁAW WOJNIAK
reprezentant
JERZY STANISŁAW SUCHNICKI
Wspólnik
2020-11-10
2022-01-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
MARCIN BOLESŁAW WOJNIAK
Wspólnik
2020-11-10
2022-01-10
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁOTYCH
MARCIN BOLESŁAW WOJNIAK
Likwidator
2021-06-14
2022-01-10
DANIEL PIOTR ŚCIGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2020-11-10
2021-06-14
KRZYSZTOF GOŁUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-11-10
2021-06-14
MICHAŁ KRZYSZTOF HORODECKI
Członek Organu Nadzoru
2020-11-10
2022-01-10
MARCIN BOLESŁAW WOJNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
560 Z 950 POSIADANYCH UDZIAŁÓW PO 50 PLN JEST UPRAWNIONYCH DO 2 GŁOSÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNOKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
MARCIN BOLESŁAW WOJNIAK
PREZES ZARZĄDU
2020-11-10
2021-06-14
JERZY STANISŁAW SUCHNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-11-10
2021-06-14
2020-11-10
2021-06-14
WSS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie