KRS 0000762113
NIP6342944285
REGON38201047100000
NazwaSIGMA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DK94 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSIGMA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DK94
Data rejestracji 11 gru 2018 (6 lat temu) 11 gru 2018
Data usunięcia 21 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 141C, KATOWICE, 40-154, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
Beneficjent
DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2018-12-11
2022-12-07
24279861900000
Wspólnik
2018-12-11
2022-04-04
38189040600000
SEBASTIAN BRUNON PAWLICA
Wspólnik
2018-12-11
2022-12-07
Wspólnik
2022-12-07
2023-07-21
36591536600000
Wspólnik
2022-12-07
2023-07-21
24275583400000
MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ
Wspólnik
2022-12-07
2023-07-21
KAROLINA SZINDLER
Wspólnik
2022-12-07
2023-07-21
Wspólnik
2022-04-04
2022-12-07
38189040600000
DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE: (A) SIGMA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH – JEST UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI; (B) MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ – JEST UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE ZE SPÓŁKĄ SIGMA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH; (C) KAROLINA SZINDLER – JEST UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE ZE SPÓŁKĄ SIGMA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. SPÓŁKĘ SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH WCHODZI DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ.
KAROLINA SZINDLER
Członek Organu Reprezentacji
2022-12-07
2023-07-21
Członek Organu Reprezentacji
2022-04-04
2022-12-07
38189040600000
Członek Organu Reprezentacji
2018-12-11
2022-04-04
38189040600000
Członek Organu Reprezentacji
2022-12-07
2023-07-21
36591536600000
MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ
Członek Organu Reprezentacji
2022-12-07
2023-07-21
2018-12-11
2022-04-04
VISUAL EFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022-04-04
2022-12-07
ELTEL KATOWICE BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie