KRS 0000014301
NIP4980142365
REGON27718277900000
Nazwa"AMB GASOLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAMB GASOLIN
Data rejestracji 24 maj 2001 (23 lata temu) 24 maj 2001
Data usunięcia 08 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TORUŃSKA, 151, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 280000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHDAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
Wspólnik
2001-05-24
2003-01-13
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 280.000,00ZŁ
DARIUSZ GRZEGORZ WIECZOREK
Wspólnik
2001-05-24
2002-05-24
140 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ. KAŻDY OŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000 ZŁ.
ADAM MICHAŁ BYCZKOWSKI
Wspólnik
2003-01-13
2021-02-08
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00ZŁ
MARCIN ADAM BYCZKOWSKI
Wspólnik
2003-01-13
2021-02-08
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
DARIUSZ GRZEGORZ WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-24
2002-04-23
DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-24
2002-04-23
DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
PREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2003-01-13
MARCIN ADAM BYCZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-13
2021-02-08
ADAM MICHAŁ BYCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-13
2005-08-30
2001-05-24
2003-01-13
"D I D" DARIUSZ WIECZOREK, DAMIAN KOŁODZIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-24
2003-01-13
GRANICZNA, 7, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
2003-01-13
2004-10-27
CHOŁONIEWSKIEGO, 46, BYDGOSZCZ, 85-121, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie