KRS 0000718235
NIP5252739121
REGON36946653400000
NazwaSIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A1
Data rejestracji 09 lut 2018 (7 lat temu) 09 lut 2018
Data usunięcia 27 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 141B, KATOWICE, 40-154, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2018-02-09
2018-03-15
14684635300000
Wspólnik
2018-02-09
2018-03-15
14695264100000
MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ
Wspólnik
2018-03-15
2021-03-24
WOJCIECH ROMAN PACUŁA
Wspólnik
2018-03-15
2021-03-24
KAROLINA SZINDLER
Wspólnik
2022-10-07
2022-12-27
Wspólnik
2018-03-15
2022-12-27
36591536600000
MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ
Wspólnik
2021-03-24
2022-12-27
WOJCIECH ROMAN PACUŁA
Wspólnik
2021-03-24
2022-01-10
Wspólnik
2021-03-24
2022-12-27
24275583400000
DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
Beneficjent
DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
zgłaszający - członek zarządu
DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE: A) KOMPLEMENTARIUSZ SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH - JEST UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, B) KOMPLEMENTARIUSZ MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ JEST UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE ZE SPÓŁKĄ SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, C) KOMPLEMENTARIUSZ KAROLINA SZINDLER JEST UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE ZE SPÓŁKĄ SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. SPÓŁKĘ SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH WCHODZI DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ.
Członek Organu Reprezentacji
2018-02-09
2018-03-15
14684635300000
Członek Organu Reprezentacji
2018-03-15
2022-12-27
36591536600000
MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-24
2022-12-27
KAROLINA SZINDLER
Członek Organu Reprezentacji
2022-10-07
2022-12-27
WOJCIECH ROMAN PACUŁA
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-24
2022-01-10
2018-02-09
2018-03-15
SSW FAMILY OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2018 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-02-09
2018-03-15
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie