KRS 0000651928
NIP5223078680
REGON36605358200000
NazwaSIGMA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DK40 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSIGMA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DK40
Data rejestracji 12 gru 2016 (8 lat temu) 12 gru 2016
Data usunięcia 01 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 141B, KATOWICE, 40-154, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-12-12
2017-04-05
14695264100000
Wspólnik
2021-04-23
2023-08-01
24275583400000
MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ
Wspólnik
2017-04-05
2021-04-23
WOJCIECH ROMAN PACUŁA
Wspólnik
2017-04-05
2021-04-23
Wspólnik
2017-04-05
2023-08-01
36591536600000
MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ
Wspólnik
2021-04-23
2023-08-01
WOJCIECH ROMAN PACUŁA
Wspólnik
2021-04-23
2022-03-08
KAROLINA SZINDLER
Wspólnik
2022-12-02
2023-08-01
DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
Beneficjent
DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
zgłaszający - członek zarządu
DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE: (A) SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH JEST UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI; (B) MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ JEST UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE ZE SPÓŁKĄ SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBA W KATOWICACH; (C) KAROLINA SZINDLER JEST UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE ZE SPÓŁKĄ SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBA W KATOWICACH. SPÓŁKA SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI SIGMA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH WCHODZI PAN DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-12
2017-04-05
30284160000000
KAROLINA SZINDLER
Członek Organu Reprezentacji
2022-12-02
2023-08-01
Członek Organu Reprezentacji
2017-04-05
2023-08-01
36591536600000
WOJCIECH ROMAN PACUŁA
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-23
2022-03-08
MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-23
2023-08-01
2016-12-12
2017-04-05
BLUE PARROT 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-04-05
2017-07-06
RAVEN 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-07-06
2018-01-30
SIGMA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-12-12
2017-04-05
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie