KRS 0000651913
NIP5223078533
REGON36605021800000
NazwaVULTURE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVULTURE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS
Data rejestracji 09 gru 2016 (8 lat temu) 09 gru 2016
Data usunięcia 22 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MILOWICKA, 1E, KATOWICE, 40-312, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-12-09
2017-01-18
14695264100000
Wspólnik
2017-01-18
2021-10-22
14681170000000
MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ
Wspólnik
2017-01-18
2021-10-22
WOJCIECH ROMAN PACUŁA
Wspólnik
2017-01-18
2021-10-22
WOJCIECH ROMAN PACUŁA
zgłaszający - wspólnik spółki
WOJCIECH ROMAN PACUŁA
Beneficjent
WOJCIECH ROMAN PACUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WOJCIECH ROMAN PACUŁA JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU ORAZ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ VULTURE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000471414) KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA. OBECNIE CZŁONKAMI ZARZĄDU VULTURE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ DAMIAN KOŁODZIEJ (PESEL 73092400177) - CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ WOJCIECH PACUŁA (PESEL 80062714019) - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-09
2017-01-18
30284160000000
Członek Organu Reprezentacji
2017-01-18
2021-10-22
14681170000000
2016-12-09
2017-01-18
BLACK PARROT 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-12-09
2017-01-18
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie