KRS 0000526233
NIP7010444127
REGON14747240000000
NazwaINDUSTRIA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINDUSTRIA DEWELOPER
Data rejestracji 08 paź 2014 (10 lat temu) 08 paź 2014
Data usunięcia 02 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 141C, KATOWICE, 40-154, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010444127
data rejestracji 18 lis 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEESTUDIO DE ARQUITECTURA BORJA BORDIU 2.000, S.L.P.
Wspólnik
2014-10-08
2017-01-27
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300,00 ZŁ
MIQUEL FUCINOS TORRES
Wspólnik
2016-12-30
2017-01-27
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300,00 ZŁ
SUSANA FUCINOS MONJARDIN
Wspólnik
2016-12-30
2017-01-27
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
Wspólnik
2017-01-27
2019-01-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
27759185100000
GRZEGORZ STANISŁAW DOBROWOLSKI
Wspólnik
2017-01-27
2018-06-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
MICHAŁ GRZEGORZ DOBROWOLSKI
Wspólnik
2017-01-27
2018-06-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
Wspólnik
2019-01-09
2020-07-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
27789410300000
MICHAŁ GRZEGORZ DOBROWOLSKI
Prokurent
2017-04-24
2018-01-24
PROKURA WYKONYWANA WYŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FRANCISCO BORJA BORDIU CIENFUEGOS-JOVELLANOS
PREZES ZARZĄDU
2014-10-08
2017-01-27
JANUSZ LECHOSŁAW STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2017-01-27
2017-06-20
JERZY RADOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-01-27
2017-06-20
JERZY RADOSZ
PREZES ZARZĄDU
2017-06-20
2018-01-24
MICHAŁ GRZEGORZ DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-01-24
2018-06-19
MIROSŁAW OGRABEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-01-24
2020-07-02
JANUSZ STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2018-06-19
2020-07-02
2014-10-08
2015-11-10
BORDIU ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-10
2017-06-20
KAIROSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-06-20
2018-06-19
BREMA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-06-19
2019-10-16
INDUSTRIA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-08
2016-12-30
FLORY, 9, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
2016-12-30
2017-01-27
ALEJE UJAZDOWSKIE, 26, WARSZAWA, 00-478, WARSZAWA, POLSKA
2017-01-27
2017-06-20
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 171, KATOWICE, 40-524, KATOWICE, POLSKA
2017-06-20
2018-06-19
ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO, 188H, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA
2018-06-19
2019-06-26
UL. MODELARSKA, 9A, KATOWICE, 40-142, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie