KRS 0000645022
NIP9512422016
REGON36577685800000
NazwaI-TECH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaI-TECH SERVICES
Data rejestracji 03 lis 2016 (8 lat temu) 03 lis 2016
Data usunięcia 08 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HUSARII, 60A, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512422016
data rejestracji 30 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIWOJCIECH JULIAN KOSTRZEWA
Wspólnik
2016-11-03
2021-10-08
384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.200 ZŁOTYCH
PIOTR KAPCIO
Wspólnik
2016-11-03
2021-10-08
384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.200 ZŁOTYCH
MATEUSZ PIOTR WYWIAŁ
Wspólnik
2016-11-03
2021-10-08
291 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.550 ZŁOTYCH
WIKTOR MICHAŁ GROMNIAK
Wspólnik
2016-11-03
2021-10-08
441 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.050 ZŁOTYCH
MATEUSZ PIOTR WYWIAŁ
Likwidator
2020-11-20
2021-10-08
WOJCIECH JULIAN KOSTRZEWA
Beneficjent
PIOTR KAPCIO
Beneficjent
WIKTOR MICHAŁ GROMNIAK
Beneficjent
PIOTR KAPCIO
reprezentant
WIKTOR MICHAŁ GROMNIAK
reprezentant
WOJCIECH JULIAN KOSTRZEWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR KAPCIO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WIKTOR MICHAŁ GROMNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR KAPCIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-03
2020-11-20
MATEUSZ PIOTR WYWIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-03
2020-11-20
WIKTOR MICHAŁ GROMNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-03
2020-11-20
2016-11-03
2020-11-20
I-TECH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie