KRS 0000620176
NIP6762508131
REGON36456955400000
NazwaSPV ANGEL INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPV ANGEL INVESTORS
Data rejestracji 25 maj 2016 (8 lat temu) 25 maj 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF PIOTR RĄPAŁA
Wspólnik
2016-05-25
2021-05-07
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
MAREK KRZYŻANOWSKI
Wspólnik
2021-05-07
141 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.050,00 ZŁ.
JAN MIKOŁAJCZAK
Wspólnik
2021-07-23
2024-09-06
455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.750,00 ZŁ.
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK
Wspólnik
2024-09-06
455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.750,00 ZŁ
MAREK KOŚNIK
Wspólnik
2024-09-06
136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.800,00 ZŁ
MICHAŁ ANDRZEJ KROWIŃSKI
Beneficjent
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK
Beneficjent
PAWEŁ KONRAD KIEŁB
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ ANDRZEJ KROWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
BR STOSOWNIE DO 159 K.S.H. PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNE UPRAWNIENIE POLEGAJĄCE NA PRAWIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA PREZESA ZARZĄDU
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
KRZYSZTOF PIOTR RĄPAŁA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-25
2021-05-07
PAWEŁ KONRAD KIEŁB
PREZES ZARZĄDU
2024-05-06
MAREK KRZYŻANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-05-07
2024-05-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-01
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 50000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 50000 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
Aktywa razem | 50000 |
B. Aktywa obrotowe | 50000 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-01-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 50000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 50000 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
Aktywa razem | 50000 |
B. Aktywa obrotowe | 50000 |
2019-10-01
2024-09-06
UL. JULIANA BARTOSZEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-337, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-25
2019-10-01
UL. STRADOMSKA, 4, KRAKÓW, 31-058, KRAKÓW, POLSKA
2016-05-25
2021-05-07
STRADOMSKA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie