KRS 0000584955
NIP5223043925
REGON36296225300000
NazwaEMILII PLATER 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMILII PLATER 15
Data rejestracji 05 lis 2015 (9 lat temu) 05 lis 2015
Data usunięcia 14 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA PANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223043925
data rejestracji 20 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN ROBERT KRUK
Wspólnik
2015-11-05
2016-02-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-02-16
2016-06-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
35631175000000
KROPKA A S.C.SP
Wspólnik
2016-06-24
2017-02-14
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
ADRIAN OREST LENCZYK
reprezentant
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
4. MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO SUPERKONSTELACJA LIMITED. SUPERKONSTELACJA LIMITED POSIADA 49,94% GŁOSÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO TETRAPONERA LIMITED, KTÓRA TO POSIADA 99,999% GŁOSÓW W SPÓŁCE KROPKA SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI KROPKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WAŁOWA SP. K., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EAR SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA POSIADA 22,50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO TETRAPONERA LIMITED, KTÓRA TO POSIADA 99,999% GŁOSÓW W SPÓŁCE KROPKA SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI KROPKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WAŁOWA SP. K., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EAR SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN ROBERT KRUK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-05
2016-02-16
PATRYK BOGUSŁAW KRUK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-16
2016-06-24
TOMASZ BENEDYKT FRANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-06-24
2016-07-22
WOJCIECH STEFAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-22
2017-02-14
2015-11-05
2016-06-24
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 81, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie