KRS 0000511596
NIP8971799174
REGON02242770900000
NazwaBŁONIA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBŁONIA PARK
Data rejestracji 29 maj 2014 (10 lat temu) 29 maj 2014
Data usunięcia 23 mar 2017 23 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA PANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971799174
data rejestracji 31 lip 2015
status Czynny
06109020530000000143710165
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
17109020530000000143710258
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
40109020530000000143710232
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
47109020530000000143710203
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
48109020530000000143586607
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
60109020530000000143586585
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
87109020530000000143586584
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHAGNIESZKA PATRYCJA DĄBROWSKA
zgłaszający - komplementariusz
ANDRZEJ STANISŁAW KURASIK
Beneficjent
MICHAŁ ADAM MURAWSKI
Wspólnik
2014-05-29
2016-09-14
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
BOOPHONE LIMITED
Wspólnik
2015-06-12
2016-06-06
120 (STO DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KROPKA A S.C.SP.
Wspólnik
2016-06-06
2017-03-23
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
TERREGAR LLP
Wspólnik
2016-09-14
2017-03-23
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.900,00 ZŁ
ANDRZEJ STANISŁAW KURASIK
Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW KURASIK JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE AKEMJO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. ANDRZEJ STANISŁAW KURASIK POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AKEMJO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI AKEMJO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. AKEMJO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POSIADA PONAD 25%UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PI HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MICHAŁ ADAM MURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-29
2015-06-12
MICHAŁ ADAM MURAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-12
2017-03-23
MACIEJ ZIENTARA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-12
2017-03-23
2014-05-29
2016-06-06
BERLINER INVESTBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-05-29
2015-06-12
WITA STWOSZA, 16, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
2015-06-12
2015-07-31
UL. PRĄDNICKA, 89, KRAKÓW, 31-202, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie