KRS 0000695637
NIP9571097977
REGON36829941300000
NazwaCHMIELNA 37-42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCHMIELNA 37-42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 wrz 2017 (7 lat temu) 19 wrz 2017
Data usunięcia 24 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. GRUNWALDZKA, 72, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #55 HOTELE I RESTAURACJE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #45 BUDOWNICTWOWOJCIECH WIESŁAW JAWORSKI
Wspólnik
2017-09-19
2020-09-24
KRZYSZTOF JERZY GINIEWICZ
Wspólnik
2017-09-19
2020-09-24
KRZYSZTOF JANKOWSKI
Wspólnik
2017-09-19
2020-09-24
Wspólnik
2017-09-19
2020-09-24
36825255800000
WOJCIECH STEFAŃSKI
reprezentant
ANDRZEJ STANISŁAW KURASIK
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW KURASIK
Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW KURASIK POSIADA 80% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM W SPÓŁCE AKEMJO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI AKEMJO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. ,KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PERŁA SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO SUPERKONSTELACJA LIMITED, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE EQUITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI SUPERNOVA FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SP.K., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PERŁA SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2017-09-19
2020-09-24
36825255800000
2017-09-19
2020-09-24
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-09-19
2020-09-24
CHMIELNA 37-42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-09-19
2020-09-24
AL. GRUNWALDZKA, 72, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
2017-09-19
2020-09-24
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2017-09-19
2020-09-24
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2017-09-19
2020-09-24
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2017-09-19
2020-09-24
55 - ZAKWATEROWANIE
2017-09-19
2020-09-24
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2017-09-19
2020-09-24
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2017-09-19
2020-09-24
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2017-09-19
2020-09-24
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2017-09-19
2020-09-24
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2017-09-19
2020-09-24
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie