KRS 0000355325
NIP5833098706
REGON22090879800000
NazwaCG PREMIUM CLUBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCG PREMIUM CLUBS
Data rejestracji 28 kwi 2010 (14 lat temu) 28 kwi 2010
Data usunięcia 24 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAKRZYSZTOF JERZY GINIEWICZ
Wspólnik
2010-04-28
2013-11-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARTOSZ RYSZARD CZAPIEWSKI
Wspólnik
2010-04-28
2013-11-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARTOSZ MAREK GŁOWACKI
Wspólnik
2010-04-28
2013-11-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIAN BINEK
Wspólnik
2013-11-22
2019-06-24
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF JERZY GINIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-04-28
2013-11-22
BARTOSZ RYSZARD CZAPIEWSKI
WICEPREZES
2010-04-28
2013-11-22
BARTOSZ MAREK GŁOWACKI
WICEPREZES
2010-04-28
2013-11-22
MARIAN BINEK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-22
2019-06-24
2010-04-28
2011-11-15
TKACKA, 9/10, GDAŃSK, 80-836, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie