KRS 0000648504
NIP5223043925
REGON36296225300000
NazwaEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMILII PLATER 15 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMILII PLATER 15
Data rejestracji 24 lis 2016 (8 lat temu) 24 lis 2016
Data usunięcia 01 mar 2021 01 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 100, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5223043925
data rejestracji 20 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKROPKA A S.C.SP. SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO
Wspólnik
2016-11-24
2017-03-21
Wspólnik
2020-12-31
2021-03-01
36320845200000
Wspólnik
2017-03-21
2019-05-10
36320845200000
ADRIAN OREST LENCZYK
reprezentant
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
4. MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO SUPERKONSTELACJA LIMITED. SUPERKONSTELACJA LIMITED POSIADA 49,94% GŁOSÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO TETRAPONERA LIMITED, KTÓRA TO POSIADA 99,999% GŁOSÓW W SPÓŁCE KROPKA SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI KROPKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WAŁOWA SP. K., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EAR SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA POSIADA 22,50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO TETRAPONERA LIMITED, KTÓRA TO POSIADA 99,999% GŁOSÓW W SPÓŁCE KROPKA SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI KROPKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WAŁOWA SP. K., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EAR SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-24
2019-05-10
36318863700000
Członek Organu Reprezentacji
2019-05-10
2021-03-01
38239392800000
2016-11-24
2019-05-10
KROPKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMILII PLATER 15 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-24
2019-05-10
UL. JANA PANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie