KRS 0000579249
NIP8971814459
REGON36271367900000
NazwaSTAROPOLANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTAROPOLANKA
Data rejestracji 09 paź 2015 (9 lat temu) 09 paź 2015
Data usunięcia 30 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 2-8, WROCŁAW, 53-659, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 45000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #2011Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYKGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2015-10-09
2019-07-05
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
021195183
KGHM VII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2019-07-05
2020-10-30
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
381024488
ŁUKASZ SURAŻYŃSKI
Likwidator
2019-12-05
2020-10-30
ŁUKASZ CHOJNACKI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-09
2016-07-27
PIOTR ZYGMUNT PAŻUCHA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-09
2016-07-27
RAFAŁ JANUSZ CZEPIL
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2017-08-02
IWONA SOLECKA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-05
2020-01-28
1969-08-08
EWA TERESA STEWART
Członek Organu Nadzoru
2020-01-28
2020-10-30
ROBERT KRZYSZTOF ROZMUS
Członek Organu Nadzoru
2015-10-09
2018-02-08
MIROSŁAW JÓZEF STANISŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2017-08-02
JACEK DROBNY
Członek Organu Nadzoru
2017-08-02
2018-02-08
ŁUKASZ SKRZYPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-08
2018-08-14
ANDRZEJ WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-08
2020-10-30
ŁUKASZ SURAŻYŃSKI
Beneficjent
ŁUKASZ SURAŻYŃSKI
reprezentant
ŁUKASZ SURAŻYŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE O KTÓRYM MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT. 1 A) TIRET 5 UPPPOFT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGUSŁAW WIESŁAW SZLADEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-09
2016-07-27
PIOTR WOJCIECH PAWEŁCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-27
2017-08-03
MARIUSZ HENRYK DIAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-27
2018-02-08
ANDRZEJ WŁODARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-08-03
2018-02-08
JACEK DROBNY
PREZES ZARZĄDU
2018-02-08
2018-07-30
ROBERT KRZYSZTOF ROZMUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-08
2018-08-14
ROBERT KRZYSZTOF ROZMUS
PREZES ZARZĄDU
2018-08-14
2019-10-23
ŁUKASZ SURAŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-10-23
2019-12-05
MAREK GRZEGORZ GARNCARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-09
2016-07-27
2015-10-09
2019-12-05
STAROPOLANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-09
2015-11-05
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 2-8, WROCŁAW, 53-659, WROCŁAW, POLSKA
2015-11-05
2019-12-05
UL. ZAKOPIAŃSKA, 3, POLANICA-ZDRÓJ, 57-320, POLANICA-ZDRÓJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie