KRS 0000411495
NIP8992572748
REGON93304186700000
NazwaFOOGEL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFOOGEL
Data rejestracji 15 lut 2012 (13 lat temu) 15 lut 2012
Data usunięcia 13 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 2-8, WROCŁAW, 53-659, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Dane podatkowe
NIP 8992572748
data rejestracji 05 lip 2006
status Czynny
07124034641111001055504963
PEKAO III Oddział we Wrocławiu
ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA
17109023980000000120722663
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
60124034641111001062867958
PEKAO III Oddział we Wrocławiu
ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA
68124034641111001055505029
PEKAO III Oddział we Wrocławiu
ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAIRENEUSZ ANTONI KOKSZTYS
Członek Organu Nadzoru
2012-02-15
2020-08-20
NATALIA KOKSZTYS
Członek Organu Nadzoru
2012-02-15
2014-01-20
TOMASZ KONRAD KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-02-15
2022-05-13
ANDRZEJ SKOROPADA
Członek Organu Nadzoru
2014-01-20
2015-09-09
MAREK JACEK WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-09
2022-05-13
KATARZYNA MARTA KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2020-08-20
2022-05-13
AMADEUSZ ŁUKASZ KRAWCZYK
Beneficjent
AMADEUSZ ŁUKASZ KRAWCZYK
zgłaszający - członek zarządu
GRAŻYNA RENATA KOKSZTYS
Prokurent
2012-02-15
2014-01-20
PROKURA SAMOISTNA
AMADEUSZ ŁUKASZ KRAWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
40% UDZIAŁÓW JAKO BEZPOŚREDNI UDZIAŁOWIEC I 60% UDZIAŁÓW JAKO POŚREDNI POPRZEZ FOOGEL INVEST SP. Z O. O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
AMADEUSZ ŁUKASZ KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-02-15
2022-05-13
MARCIN DOMINIK OFICJALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-30
2016-11-15
2012-02-15
2020-08-20
KOKSZTYS SPÓŁKA AKCYJNA
2012-02-15
2015-09-09
AL. ARMII KRAJOWEJ, 61, WROCŁAW, 50-541, WROCŁAW, POLSKA
2015-09-09
2020-11-23
UL. OBJAZDOWA, 50, WROCŁAW, 54-513, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie