KRS 0000169852
NIP8831644460
REGON89105992500000
Nazwa"CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"CENTRUM" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 12 sie 2003 (21 lat temu) 12 sie 2003
Data usunięcia 10 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 12, KUDOWA-ZDRÓJ, 57-350, KUDOWA-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5520000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #172 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERUWspólnik
2004-12-29
2005-03-04
39.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.990.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
47205307700000
PRZEMYSŁAW SŁAWOMIR WENDLER
Wspólnik
2004-12-29
2005-03-04
11.350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.135.000,00 ZŁ (JEDEN MILION STO TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HENRYK WENDLER
Wspólnik
2004-12-29
2010-05-14
1750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000,00 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
AGNIESZKA AGATA BAJER
Wspólnik
2005-03-04
2010-05-14
51.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.125.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW STO DWADZIEŚĆIA PIĘĆ TYSIĘCY)
PIOTR PAWEŁCZYK
Wspólnik
2010-05-14
2014-02-10
53.000 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.300.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-08-12
2004-11-05
2200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000,- (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
47205307700000
WŁODZIMIERZ IWASZKO
Wspólnik
2004-11-05
2011-03-07
2.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WŁODZIMIERZ IWASZKO
Prokurent
2004-11-05
2005-06-07
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW SŁAWOMIR WENDLER
Prokurent
2005-06-07
2006-08-29
PROKURA SAMOISTNA
RYSZARD ROBERT SĘDZIMIR
Prokurent
2007-09-13
2013-01-07
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW WENDLER
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2005-06-07
WŁODZIMIERZ IWASZKO
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2014-02-10
DANUTA MATECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2014-02-10
BARBARA WENDLER
Członek Organu Nadzoru
2005-06-07
2010-07-28
GRZEGORZ JANUSZ ORŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-28
2014-02-10
PIOTR WOJCIECH PAWEŁCZYK
Kurator
2011-11-30
2012-04-25
KAZIMIERZ MŁOT
Powiernik
2012-10-23
2014-02-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
JÓZEF LAMPA
PREZES ZARZĄDU
2003-08-12
2004-11-05
MAREK ŁUCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-12
2008-07-16
HENRYK JAROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-12
2008-07-16
MARIOLA KRYSTYNA KUNYSZ
PREZES ZARZĄDU
2008-07-16
2012-04-27
PIOTR PAWEŁCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2014-02-10
2003-08-12
2013-01-07
"CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-12
2007-03-28
FABRYCZNA, 12, KUDOWA ZDRÓJ, 57-350, KUDOWA ZDRÓJ, POLSKA
2007-03-28
2012-04-27
GROTA ROWECKIEGO, 8A, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie