KRS 0000545820
NIP9512389218
REGON36088910900000
NazwaTOTAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOTAL DEVELOPMENT
Data rejestracji 26 lut 2015 (10 lat temu) 26 lut 2015
Data usunięcia 24 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIOŚLARSKA, 8, WARSZAWA, 00-411, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 180591250,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512389218
data rejestracji 28 wrz 2015
status Czynny
03249000050000453063036933
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIMARCIN RYSZARD LEJA
Beneficjent
DOROTA AGNIESZKA DUBYK
Beneficjent
RAFAŁ NORBERT LIS
Beneficjent
MAREK WŁODZIMIERZ KLAMCZYŃSKI
zgłaszający - inny
DARIUSZ ADAM GARDENER
Beneficjent
DARIUSZ ADAM GARDENER
Wspólnik
2015-02-26
2021-05-24
3.611.824 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.591.200,00 ZŁ
MARCIN RYSZARD LEJA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMANDYTARIUSZA, TJ. CVI TRUST SP. Z O.O.
DOROTA AGNIESZKA DUBYK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMANDYTARIUSZA, TJ. CVI TRUST SP. Z O.O.
RAFAŁ NORBERT LIS
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU KOMANDYTARIUSZA, TJ. CVI TRUST SP. Z O.O.
DARIUSZ ADAM GARDENER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
DARIUSZ GARDENER POSIADA WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM, TJ. TOP MANAGEMENT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK WŁODZIMIERZ KLAMCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-26
2021-05-24
2015-02-26
2017-02-27
UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 38, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie