KRS 0000541533
NIP9482602735
REGON36074128100000
NazwaRADOMDIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRADOMDIS POLSKA
Data rejestracji 02 lut 2015 (10 lat temu) 02 lut 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TORUŃSKA, 1, RADOM, 26-612, RADOM, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9482602735
data rejestracji 27 mar 2015
status Czynny
77160014621844881960000031
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
85160012861844881960000032
BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2
al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA
97160012861844881960000010
BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2
al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA
27160012861844881960000009
BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2
al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA
49160012861844881960000001
BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2
al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKATHOMAS SEBASTIEN RENARD CHARDIN
Beneficjent
ANGELIQUE RENARD CHARDIN
Beneficjent
THOMAS SEBASTIEN RENARD CHARDIN
reprezentant
ANGELIQUE RENARD CHARDIN
reprezentant
JUAN RAMON MORALES DIAZ
Beneficjent
THOMAS SÉBASTIEN RENARD CHARDIN
Wspólnik
2015-02-02
1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁ
ANGÉLIQUE RENARD CHARDIN
Wspólnik
2015-02-02
580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000 ZŁ
VALÉRIE JOURDAN
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
TOMASZ PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
FRÉDÉRIC FRANCOIS DE GUITARRE
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
JEAN PHILIPPE MAGRE
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
STEEVE PIERONNE
Członek Organu Nadzoru
2023-11-09
GONZAGUE DETAVERNIER
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
2023-11-09
FRANCIS GEMARIN
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
THOMAS SEBASTIEN RENARD CHARDIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANGELIQUE RENARD CHARDIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JUAN RAMON MORALES DIAZ
Beneficjent
REPREZENTANT (OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE) MNIEJSZOŚCIOWEGO WSPÓLNIKA UNILEC S.A. Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI - OKREŚLONY ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 UPPPOFT. WSPÓLNIK UNILEC S.A. SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ RADOMDIS POLSKA SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO NIEJ NASTĘPUJĄCYCH UPRAWNIEŃ: 1) UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA OD 1 DO 5 CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANY PRZEZ WSPÓLNIKA, KTÓRY POWOŁAŁ DANĄ OSOBĘ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (ART. 25 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI RADOMDIS POLSKA SP. Z O.O.). CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ POWOŁYWANI I ODWOŁYWANI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ; 2) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW JEST ZDOLNE DO PODJĘCIA UCHWAŁ JEŻELI SĄ NA NIM OBECNI WSPÓLNICY LUB ICH PEŁNOMOCNICY REPREZENTUJĄCY CAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY. UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPADAJĄ JEDNOMYŚLNIE Z WYJĄTKIEM UCHWAŁ WYMIENIONYCH W ART. 23 UST. 11 UMOWY SPÓŁKI RADOMDIS POLSKA SP. Z O.O.; 3) WSPÓLNIK UNILEC S.A. JAKO PODMIOT UPRAWNIONY POSIADA PRAWO NABYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI RADOMDIS POLSKA SP. Z O.O., W TYM PRAWO PIERWOKUPU I PRAWO PIERWSZEŃSTWA OPISANE W ART. 18 UMOWY SPÓŁKI RADOMDIS POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
THOMAS SÉBASTIEN RENARD CHARDIN
PREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2015-06-24
THOMAS SÉBASTIEN RENARD CHARDIN
PREZES ZARZĄDU
2015-06-24
ANGÉLIQUE RENARD CHARDIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2015-06-24
ANGÉLIQUE RENARD CHARDIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie