KRS 0000538569
NIP5252606673
REGON36064278000000
Nazwa"PAAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAN" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPAAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAN
Data rejestracji 14 sty 2015 (10 lat temu) 14 sty 2015
Data usunięcia 10 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 13, WARSZAWA, 00-071, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252606673
data rejestracji 01 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHMARCIN JERZY MIERZWIŃSKI
reprezentant
DARIUSZ PIOTR ZIMNY
Beneficjent
MARIUSZ PAWEŁ JABŁOŃSKI
reprezentant
PAWEŁ MACIEJ KAPŁON
reprezentant
PAWEŁ MACIEJ KAPŁON
Wspólnik
2015-10-09
2021-03-22
MARIUSZ PAWEŁ JABŁOŃSKI
Wspólnik
2015-10-09
2021-03-22
MARCIN PAŁAŻEJ
Wspólnik
2015-10-09
2021-03-22
Wspólnik
2021-03-22
2021-09-10
38774482900000
MARCIN JERZY MIERZWIŃSKI
Wspólnik
2015-01-14
2021-03-22
DARIUSZ PIOTR ZIMNY
Wspólnik
2015-10-09
2021-03-22
MATEUSZ PIOTR JASTRZĘBSKI
Wspólnik
2015-10-09
2021-03-22
JAN ANDRZEJ POMORSKI
Wspólnik
2015-10-09
2021-03-22
DARIUSZ PIOTR ZIMNY
Beneficjent
KOMANDYTARIUSZ (45,16% UDZIAŁU W ZYSKU) SPÓŁI BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONYM JEST WYŁĄCZNIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ: PAAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; SPOSÓB REPREZENTACJI PAAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI; AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PAWEŁ MACIEJ KAPŁON, MARCIN JERZY MIERZWIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-14
2021-09-10
14268208000000
2015-01-14
2018-10-26
UL. EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie