KRS 0000509306
NIP9571073698
REGON22209066900000
NazwaOUTDOOR ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOUTDOOR ANALYTICS
Data rejestracji 13 maj 2014 (10 lat temu) 13 maj 2014
Data usunięcia 15 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60600,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ALEKSANDRA.MURAS@OUTDOORANALYTICS.PL
Dane podatkowe
NIP 9571073698
data rejestracji 29 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #72 INFORMATYKA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2014-05-13
2017-03-14
206 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 600,00 ZŁOTYCH
19308456000000
KRZYSZTOF PASZEK
Wspólnik
2014-05-13
2016-05-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 000,00 ZŁOTYCH
SZCZEPAN STANULEWICZ
Wspólnik
2014-05-13
2016-05-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 000,00 ZŁOTYCH
LESZEK STANISŁAW MIAZGA
Wspólnik
2016-05-30
2021-10-15
606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 600,00 ZL
LESZEK STANISŁAW MIAZGA
Likwidator
2016-12-13
2021-10-15
TOMASZ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-13
2016-05-30
AGNIESZKA STOCHMAL
Członek Organu Nadzoru
2014-05-13
2021-10-15
KRZYSZTOF EDWARD PASZEK
Członek Organu Nadzoru
2014-05-13
2016-05-30
LESZEK STANISŁAW MIAZGA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-13
2015-02-19
ANNA RYBAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-02-19
2021-10-15
HENRYK ADAM MIAZGA
Członek Organu Nadzoru
2016-05-30
2021-10-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA TZN. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ALEKSANDRA MURAS
PREZES ZARZĄDU
2014-05-13
2016-05-30
LESZEK STANISŁAW MIAZGA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-30
2016-12-13
2014-05-13
2016-12-13
OUTDOOR ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-05-13
2019-05-17
MYŚLIWSKA, 70, GDAŃSK, 80-283, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie