KRS 0000512355
NIP9571074278
REGON22209921600000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU NAUKI I GOSPODARKI LILAVATI
Krótka nazwaROZWOJU NAUKI I GOSPODARKI LILAVATI
Data rejestracji 04 cze 2014 (10 lat temu) 04 cze 2014
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9571074278
data rejestracji 01 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHAGNIESZKA MIAZGA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-04
2016-11-16
DONAT ZBIGNIEW PALISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-06-04
2016-02-08
ANNA MARIA MIAZGA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-04
2021-04-27
BARTOSZ ANDRZEJ WILCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-06-04
2021-04-27
ADRIAN DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-08
2021-04-27
KAROLINA GRUDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-04
2016-11-16
MARCIN KRZYSZTOF SZCZERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-06-04
2021-04-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU FUNDACJI, POWOŁANYM PRZEZ RADĘ FUNDACJI. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
LESZEK STANISŁAW MIAZGA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-04
2020-05-26
2014-06-04
2019-05-17
MYŚLIWSKA, 70, GDAŃSK, 80-283, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie