KRS 0000472470
NIP5862284541
REGON22193230400000
NazwaSGI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSGI
Data rejestracji 02 sie 2013 (11 lat temu) 02 sie 2013
Data usunięcia 22 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ZBOŻOWA, 4, SZCZECIN, 70-653, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 101001,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 101001,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji101001
Dane podatkowe
NIP 5862284541
data rejestracji 21 sie 2013
status Czynny
05102047950000910204529095
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
17114011370000442870001049
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
18102047950000900201774207
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
36102047950000920201315654
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
67124010371111001115524018
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
80102047950000930204525804
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
84114011370000442870001007
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
37102010260000140202212348
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
56102047950000900205042520
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEROMUALD PRZEMYSŁAW STACHOWIAK
Beneficjent
AGATA GABRIELA STACHOWIAK
zgłaszający - członek zarządu
ROBERT STACHOWIAK
zgłaszający - członek zarządu
JOLANTA HOPE
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2016-01-14
AGATA GABRIELA STACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-14
2020-01-22
ROBERT STACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-14
2018-11-27
ARKADIUSZ BRONISŁAW DUDZIK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-14
2020-01-22
KATARZYNA MARTA BŁASZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-11-27
2020-01-22
EDYTA ALICJA STACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2016-01-14
TOMASZ SEBASTIAN PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2016-01-14
EDYTA ALICJA STACHOWIAK
Prokurent
2016-01-14
2019-06-14
PROKURA SAMOISTNA
ROMUALD PRZEMYSŁAW STACHOWIAK
Beneficjent
ROMUALD PRZEMYSŁAW STACHOWIAK POSIADA 77,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WILLET S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WILLET SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SGI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEDNOOSOBOWO: - PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH, - PREZES ZARZĄDU W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO KWOTY 20.000.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA MILIONÓW ZŁOTYCH). - CZŁONEK ZARZĄDU W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO KWOTY 5.000.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH), B) ŁĄCZNIE: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH BEZ OGRANICZEŃ.
GALEON FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Jedyny Akcjonariusz
2013-08-02
2013-12-23
146112102
BALTIS INVESTMENT SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITEÉ
Jedyny Akcjonariusz
2013-12-23
2013-12-23
DWA SPOLOČNOST' S RUČENÍM OBMEDZENÝM V LIKVIDÁCII
Jedyny Akcjonariusz
2013-12-23
2015-07-21
Jedyny Akcjonariusz
2015-07-21
2016-05-31
22196699300000
2013-08-02
2015-10-06
H 1 SPÓŁKA AKCYJNA
2015-10-06
2015-10-21
SGI SPÓŁKA AKCYJNA
2013-08-02
2014-02-20
HRYNIEWICKIEGO, 6C, GDYNIA, 81-340, GDYNIA, POLSKA
2014-02-20
2015-07-21
HRYNIEWICKIEGO, 6c, GDYNIA, 81-340, HDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie