KRS 0000502191
NIP5882403368
REGON22205509300000
NazwaGP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGP INVESTMENT
Data rejestracji 14 mar 2014 (11 lat temu) 14 mar 2014
Data usunięcia 28 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZKOLNA, 54, BOLSZEWO, 84-239, BOLSZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 201000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEGALEON FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2014-03-14
2014-11-25
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
146112102
PROTECTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2014-11-25
2018-11-28
2010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 201.000,00 ZŁ
022388040
JACEK ZYGMUNT SARNOWSKI
Likwidator
2017-11-23
2018-11-28
MIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK
Likwidator
2017-11-23
2018-11-28
TERESA JANINA CIOMEK
Członek Organu Nadzoru
2018-06-07
2018-11-28
KATARZYNA LUDWIKA SARNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-06-07
2018-11-28
MALWINA ZOFIA LUTO
Członek Organu Nadzoru
2014-11-25
2018-11-28
MIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK
Członek Organu Nadzoru
2014-11-25
2018-06-07
MICHAŁ CIOMEK
Członek Organu Nadzoru
2014-11-25
2018-11-28
JACEK ZYGMUNT SARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-25
2018-06-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DOMINIKA ANNA IWASZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-14
2017-11-23
JANUSZ KRZYSZTOF KRAIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-14
2017-11-23
2014-03-14
2017-11-23
GP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-14
2014-05-09
SZKOLNA, 26, BOLSZEWO, 84-239, BOLSZEWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie