KRS 0000264252
NIP8522489145
REGON32024548400000
NazwaKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOMAT
Data rejestracji 20 wrz 2006 (18 lat temu) 20 wrz 2006
Data usunięcia 19 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRA SKARGI, 23, SZCZECIN, 70-487, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 230560000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4541Z TYNKOWANIE #4542 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543 WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN #4544 MALOWANIE I SZKLENIE #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5247 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWMIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK
Wspólnik
2006-09-20
2007-07-25
200 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
JACEK ZYGMUNT SARNOWSKI
Wspólnik
2006-09-20
2007-07-25
200 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
ROMUALD PRZEMYSŁAW STACHOWIAK
Wspólnik
2006-09-20
2007-07-25
200 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-12-11
2007-11-19
2.305.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230.560.000,00 ZŁ
81071739500000
TOMASZ SEBASTIAN PIETRZAK
Prokurent
2006-10-26
2007-02-20
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ TOMASZ HANĆ
Prokurent
2007-06-06
2007-11-19
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ SKŁADAĆ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GRZEGORZ ERNEST KAWECKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-20
2006-12-11
GRZEGORZ ERNEST KAWECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-11
2007-01-04
JERZY WITOLD SZKWAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-11
2007-01-04
JERZY WITOLD SZKWAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-04
2007-06-06
ROMUALD PRZEMYSŁAW STACHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-04
2007-11-19
TOMASZ SEBASTIAN PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-20
2007-06-06
2006-09-20
2006-10-26
KODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-26
2007-06-06
KOMFORT MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie