KRS 0000262406
NIP8522484975
REGON32022781300000
NazwaSGI-JUTRZENKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSGI-JUTRZENKI
Data rejestracji 23 sie 2006 (18 lat temu) 23 sie 2006
Data usunięcia 18 mar 2011 18 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HOŁDU PRUSKIEGO, 9, SZCZECIN, 70-550, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543 WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHWspólnik
2006-08-23
2007-01-16
20 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
81053285600000
Wspólnik
2006-08-23
2007-01-16
80 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
81071739500000
Wspólnik
2008-02-21
2011-03-18
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ.
81071739500000
Wspólnik
2007-01-16
2008-02-21
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
19029795200000
TOMASZ SEBASTIAN PIETRZAK
Prokurent
2006-08-23
2007-05-16
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ HANĆ
Prokurent
2007-05-16
2007-12-27
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ SEBASTIAN PIETRZAK
Prokurent
2007-12-27
2011-03-18
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - WICEPREZES JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 1.000.000, ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW LINKE
PREZES ZARZĄDU
2006-08-23
2007-01-16
ROMUALD PRZEMYSŁAW STACHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-22
2011-03-18
GRZEGORZ ERNEST KAWECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-22
2011-03-18
MIROSŁAW IRENEUSZ ZIÓŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-16
2008-08-22
2006-08-23
2008-08-22
MARSHALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-23
2008-08-22
PIOTRA SKARGI, 23, SZCZECIN, 70-487, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie