KRS 0000312924
NIP8513070760
REGON32057106000000
NazwaKOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOGA
Data rejestracji 15 wrz 2008 (16 lat temu) 15 wrz 2008
Data usunięcia 08 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MAJORA WŁADYSŁAWA RAGINISA, 19, SZCZECIN, 71-625, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2008-09-15
2016-01-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
81071739500000
Wspólnik
2008-09-15
2008-11-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ.
32022781300000
Wspólnik
2016-01-20
2017-06-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
22193230400000
TOMASZ SEBASTIAN PIETRZAK
Prokurent
2008-09-15
2017-06-08
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO B) WICEPREZES JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 1 000 000,00 ZŁ. (JEDEN MILION ZŁOTYCH) C) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ROMUALD PRZEMYSŁAW STACHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2008-09-15
2017-06-08
GRZEGORZ ERNEST KAWECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-15
2017-06-08
2008-09-15
2009-09-30
SGI-CZERNIAKOWSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-30
2016-01-20
SGI - ŚWITEZIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-15
2015-09-18
PLAC HOŁDU PRUSKIEGO, 9, SZCZECIN, 70-550, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie