KRS 0000426298
NIP6793083307
REGON12260517700000
NazwaVILLA HOTELS & RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaVILLA HOTELS & RESTAURANTS LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 05 lip 2012 (12 lat temu) 05 lip 2012
Data usunięcia 08 mar 2021 08 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WSPANIAŁA, 47, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793083307
data rejestracji 07 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGOPRZEMYSŁAW MAKSYMILIAN BIELATOWICZ
Wspólnik
2012-07-05
2012-09-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
KRZYSZTOF JACEK OPRZĘDEK
Wspólnik
2012-07-05
2012-09-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
JACEK WŁADYSŁAW JANKIEWICZ
Wspólnik
2012-09-03
2013-02-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000ZŁ
KRZYSZTOF LESZEK WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2013-02-28
2017-03-02
45 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁOTYCH /PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250 ZŁOTYCH /DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/.
DAMIAN PIOTR JEWSIENIA
Wspólnik
2013-02-28
2021-03-08
15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁOTYCH /PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁOTYCH /SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/.
KATARZYNA AGNIESZKA WIAK
Wspólnik
2013-02-28
2017-03-02
24 UDZIAŁY O WARTOŚCI 50 ZŁOTYCH /PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁOTYCH /JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH/.
ŁUKASZ PROKOPIUK
Wspólnik
2013-02-28
2021-03-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
TOMASZ RYSZARD BIAŁKOWSKI
Wspólnik
2017-03-02
2021-03-08
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750 ZŁ
GAWEŁ JAROSIŃSKI
Powiernik
2017-06-30
2021-03-08
KAROLINA IZABELA KLUNDER
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2018-04-12
2021-03-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK WŁADYSŁAW JANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-03
2013-02-28
PRZEMYSŁAW MAKSYMILIAN BIELATOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-07-05
2012-09-03
ŁUKASZ PROKOPIUK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-03
2017-12-11
2012-07-05
2012-09-03
BLUE NET DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-03
2017-06-30
VILLA HOTELS & RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-05
2012-09-03
CEGIELNIANA, 4A, KRAKÓW, 30-404, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie