KRS 0000171580
NIP1132440848
REGON01553618600000
Nazwa"T. VICTORIOUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaT. VICTORIOUS
Data rejestracji 28 sie 2003 (21 lat temu) 28 sie 2003
Data usunięcia 26 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132440848
data rejestracji 03 paź 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANATAM DAO VAN
Wspólnik
2003-08-28
2007-07-12
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁOTYCH
TINH DAO THI
Wspólnik
2003-08-28
2015-08-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
LAM NGUYEN VAN
Wspólnik
2007-07-12
2007-11-23
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁ.
BINH NGUYEN VAN
Wspólnik
2007-11-23
2020-02-26
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ
VAN LAM NGUYEN
Wspólnik
2015-08-19
2020-02-26
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
KAROLINA IZABELA KLUNDER
Powiernik
2019-08-08
2020-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TAM DAO VAN
PREZES ZARZĄDU
2003-08-28
2010-01-11
TINH DAO THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-28
2006-10-17
TINH DAO THI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-11
2015-08-19
VAN LAM NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2015-08-19
2020-02-26
2003-08-28
2019-08-08
"T. VICTORIOUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-28
2008-06-18
ŁUKOWSKA, 15, WARSZAWA, 04-133, WARSZAWA, POLSKA
2008-06-18
2019-02-12
ŁAGIEWNICKA, 13, WARSZAWA, 02-860, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie