KRS 0000373735
NIP5252495601
REGON14272697100000
NazwaMLV 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMLV 22
Data rejestracji 20 gru 2010 (14 lat temu) 20 gru 2010
Data usunięcia 22 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 205000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MLV22@CFA.NET.PL
Dane podatkowe
NIP 5252495601
data rejestracji 25 maj 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWMACIEJ RADZIWIŁŁ
Beneficjent
MACIEJ RADZIWIŁŁ
reprezentant
Wspólnik
2010-12-20
2012-04-27
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
01035563000000
Wspólnik
2012-04-27
2012-10-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Wspólnik
2012-10-08
2013-05-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-05-08
2014-02-13
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
14149204000000
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Wspólnik
2014-02-13
2022-07-22
4.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁ
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARCIN ROBERT KRAKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-12-20
2012-04-27
MACIEJ RADZIWIŁŁ
PREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2022-07-22
GRZEGORZ DĄBROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-12
2020-02-26
2010-12-20
2022-07-22
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-20
2022-07-22
MLV 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-20
2022-07-22
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-24
2022-07-22
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-09-24
2022-07-22
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-09-24
2022-07-22
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-09-24
2022-07-22
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-09-24
2022-07-22
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-10-12
2022-07-22
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2016-10-12
2022-07-22
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2016-10-12
2022-07-22
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2016-10-12
2022-07-22
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2016-10-12
2022-07-22
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie