KRS 0000362339
NIP5842702099
REGON22106979100000
NazwaCOLTEX ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOLTEX ST
Data rejestracji 05 sie 2010 (14 lat temu) 05 sie 2010
Data usunięcia 22 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4216000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842702099
data rejestracji 01 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIJOANNA EWA LIPNICKA
reprezentant
DARIUSZ ANDRZEJ MARUSZCZYK
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
Wspólnik
2010-08-05
2018-05-24
2.756 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.756.000,-PLN
19090794200000
Wspólnik
2010-08-05
2018-05-24
969 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 969.000,-
06003987000000
Wspólnik
2010-12-14
2018-05-24
491 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 491.000,- ZŁ
10052681600000
Wspólnik
2018-05-24
2021-10-22
4.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.216.000 ZŁOTYCH
27274071400000
MATEUSZ FIRLĄG
Członek Organu Nadzoru
2018-05-24
2021-10-22
JOANNA SŁOWIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-24
2021-10-22
KRZYSZTOF ANDRZEJ BRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-05
2018-05-24
KATARZYNA ANNA ROGALA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-05
2018-05-24
GRZEGORZ BĘTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-05
2018-05-24
ROBERT MIROSŁAW LACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2018-05-24
TOBIAS MARKUS SOLORZ
Członek Organu Nadzoru
2018-05-24
2021-10-22
MICHAŁ KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-05-24
2021-10-22
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWEGO POLSATU S.A., SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTA.
WALDEMAR ROGALA
PREZES ZARZĄDU
2010-08-05
2018-05-24
KRZYSZTOF WÓJCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-05
2018-05-24
MAREK PAWEŁ ŚWIDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-05
2018-05-24
DARIUSZ ANDRZEJ MARUSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2018-05-24
2018-06-12
DARIUSZ ANDRZEJ MARUSZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-12
2021-10-22
JOANNA EWA LIPNICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-05-24
2018-06-12
JOANNA EWA LIPNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-12
2021-10-22
2010-08-05
2018-05-24
SZYMANOWSKIEGO, 2, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
2018-05-24
2019-11-04
UL. KATOWICKA, 47, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie