KRS 0000795981
NIP5842785671
REGON38393583400000
NazwaSTACJA SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTACJA SOPOT
Data rejestracji 19 lip 2019 (5 lat temu) 19 lip 2019
Data usunięcia 04 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 829A, SOPOT, 81-810, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3670000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@STACJA-SOPOT.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMAREK PAWEŁ ŚWIDA
Beneficjent
KATARZYNA ANNA ROGALA
Beneficjent
PIOTR DARIUSZ CZAJA
Beneficjent
EWA MARIA ŚWIDA
Beneficjent
WALDEMAR ROGALA
Beneficjent
WALDEMAR ROGALA
reprezentant
PIOTR DARIUSZ CZAJA
reprezentant
Wspólnik
2019-07-19
2019-10-08
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 92000,00 PLN
19090794200000
PIOTR DARIUSZ CZAJA
Wspólnik
2019-10-08
2024-09-04
1468 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.468.000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-10-31
2024-09-04
2202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.202.000,00 ZŁ
19090794200000
MAREK PAWEŁ ŚWIDA
Beneficjent
POSIADA 17,86% UDZIAŁÓW KWOTOWYCH (UDZIAŁ 16,40 % WZYSKU) W SPÓŁCE COLTEX ROGALA SPÓŁKA JAWNA POSIADAJĄCEJ WKŁAD 2 202 000 ZŁ. STĄD 2 202 000 ZŁ X 17,86 % = 393 277,20 ZŁ
KATARZYNA ANNA ROGALA
Beneficjent
POSIADA 24,29% UDZIAŁÓW KWOTOWYCH (UDZIAŁ 17,60 % W ZYSKU) W SPÓŁCE COLTEX ROGALA SPÓŁKA JAWNA POSIADAJĄCEJ WKŁAD 2 202 000 ZŁ. STĄD 2 202 000 ZŁ X 24,29 % = 534 865,80 ZŁ
PIOTR DARIUSZ CZAJA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
EWA MARIA ŚWIDA
Beneficjent
POSIADA 22,14 % UDZIAŁÓW KWOTOWYCH (UDZIAŁ 10,27 % W ZYSKU) W SPÓŁCE COLTEX ROGALA SPÓŁKA JAWNA POSIADAJĄCEJ WKŁAD 2 202 000 ZŁ. STĄD 2 202 000 ZŁ X 22,14 % = 487 522,80 ZŁ
WALDEMAR ROGALA
Beneficjent
POSIADA 35,71% UDZIAŁÓW KWOTOWYCH (UDZIAŁ 55,73% W ZYSKU) W SPÓŁCE COLTEX ROGALA SPÓŁKA JAWNA POSIADAJĄCEJ WKŁAD 2 202 000 ZŁ. STĄD 2 202 000 ZŁ X 35,71% = 786 334,20 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WALDEMAR ROGALA
PREZES ZARZĄDU
2019-07-19
2024-09-04
PIOTR DARIUSZ CZAJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-19
2024-09-04
2019-07-19
2019-10-08
UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO, 2, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie