KRS 0000356714
NIP5213571396
REGON14243766900000
Nazwa"BGI BIOGAZOWNIA 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBGI BIOGAZOWNIA 3
Data rejestracji 26 maj 2010 (14 lat temu) 26 maj 2010
Data usunięcia 26 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE"BG INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2010-05-26
2011-03-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-03-21
2019-06-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁ
14279429200000
SŁAWOMIR GRZYB
Likwidator
2018-03-30
2019-06-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
MARCEL JÓZEF KLINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2011-03-21
ŁUKASZ ŁEPECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2011-03-21
PRZEMYSŁAW JANUSZ WIPLER
PREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2011-03-21
MARCIN JAN ROSZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2015-02-16
WOJCIECH KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-21
2018-03-30
GRZEGORZ MACIEJ MIZERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-21
2018-03-30
2010-05-26
2018-03-30
"BGI BIOGAZOWNIA 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-05-26
2015-02-16
SONATY, 6, WARSZAWA, 02-744, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie