KRS 0000356717
NIP5213571456
REGON14243764600000
Nazwa"BGI BIOGAZOWNIA OSKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBGI BIOGAZOWNIA OSKOWO
Data rejestracji 26 maj 2010 (14 lat temu) 26 maj 2010
Data usunięcia 22 mar 2016 22 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE"BG INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2010-05-26
2011-04-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-04-08
2016-03-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁ
14279429200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
PRZEMYSŁAW JANUSZ WIPLER
PREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2011-04-08
MARCIN JAN ROSZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2014-11-07
MARCEL JÓZEF KLINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2011-04-08
ŁUKASZ ŁEPECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2011-04-08
WOJCIECH KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-08
2016-03-22
GRZEGORZ MACIEJ MIZERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-08
2016-03-22
2010-05-26
2014-11-07
SONATY, 6, WARSZAWA, 02-744, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie