KRS 0000424118
NIP5213632382
REGON14616464200000
NazwaGREEN ENERGY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGREEN ENERGY DEVELOPMENT
Data rejestracji 15 cze 2012 (12 lat temu) 15 cze 2012
Data usunięcia 09 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GOSZCZYŃSKIEGO, 6, WARSZAWA, 02-616, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKATARZYNA KRYSTYNA KAMPINGA
Wspólnik
2012-06-15
2019-08-09
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-06-15
2019-08-09
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25500 ZŁOTYCH
14279429200000
ASKO SJOERD KAMPINGA
Likwidator
2018-03-16
2019-08-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK ŻYTNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-28
2014-05-29
GRZEGORZ MIZERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-29
2018-03-16
ASKO SJOERD KAMPINGA
PREZES ZARZĄDU
2012-06-15
2018-03-16
GRZEGORZ MACIEJ MIZERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-15
2013-06-28
WOJCIECH KWIATKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-15
2018-03-16
ARTUR OLSZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-11
2013-06-28
2012-06-15
2018-03-16
GREEN ENERGY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie