KRS 0000351529
NIP5252475716
REGON14234901400000
NazwaSELECT MAILORDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSELECT MAILORDER
Data rejestracji 17 mar 2010 (15 lat temu) 17 mar 2010
Data usunięcia 23 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, 80-890, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1823800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252475716
data rejestracji 24 cze 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHSŁĄWOMIR BOHDZIEWICZ
Beneficjent
SŁAWOMIR BOHDZIEWICZ
reprezentant
Wspólnik
2010-03-17
2010-07-02
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
01035563000000
SELECT AS
Wspólnik
2010-07-02
2024-01-23
36476 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.823.800,00 ZŁ
PIOTR ANTONI MAŚLAK
Prokurent
2015-12-17
2019-02-26
PROKURA SAMOISTNA
TROND EINAR NILSEN
Likwidator
2019-02-26
2024-01-23
SŁAWOMIR BOHDZIEWICZ
Powiernik
2019-12-20
2024-01-23
SŁĄWOMIR BOHDZIEWICZ
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SĄD REJONOWY GDAŃSK PÓŁNOC W GDAŃSKU VI GUP 230/19/PM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOM ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI
MARCIN ROBERT KRAKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-03-17
2010-07-02
TROND EINAR NILSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-02
2015-12-17
KRISTIAN SVEHOLM
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-17
2016-12-28
PIERRE OLOF NILSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-28
2018-11-27
TROND EINAR NILSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-27
2019-02-26
2010-03-17
2010-07-02
MLV 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-07-02
2019-02-26
SELECT MAILORDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-02-26
2019-12-20
SELECT MAILORDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2019-12-20
2021-04-09
SELECT MAILORDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI
2021-04-09
2023-02-03
SELECT MAILORDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2010-03-17
2010-09-10
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2010-09-10
2016-02-23
PŁOCKA, 15, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-23
2018-11-27
UL. KARTUSKA, 340, GDAŃSK, 80-125, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie